JUAN JOSE RELUZ GARCIA
Informe ejecutivo de JUAN JOSE RELUZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN JOSE RELUZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOSPEDA Y RESTAURA PLUS SL | Administrador Unico | 06/04/2009 |
VINCULACIONES DE JUAN JOSE RELUZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN JOSE RELUZ GARCIA
Empresa: HORETEXI SL
Apoderado
- Juan Jose Reluz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1116 , F 33, S 8, H GI 15535, I/A 9 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Apoderado
- Juan Jose Reluz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 103, S 8, H GI 48247, I/A 5 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Juan Jose Reluz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 102, S 8, H GI 48247, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Juan Jose Reluz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 102, S 8, H GI 48247, I/A 3 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-89-17
Empresa: HOSPEDA Y RESTAURA PLUS SL
Administrador Unico
- Juan Jose Reluz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 220, S 8, H GI 13416, I/A 8 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-17
Empresa: LLORET RESTAURACION SL
Apoderado
- Juan Jose Reluz Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 102, S 8, H GI 48247, I/A 2 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-17
Información de JUAN JOSE RELUZ GARCIA
Mostramos los datos de JUAN JOSE RELUZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN JOSE RELUZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos