JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ
Informe ejecutivo de JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURODONA SUR SL | Administrador Unico | 24/06/2024 | |
IBEROPROYECT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/02/2023 | |
IBEROPROYECT SOLUTIONS SL | Socio Unico | 09/02/2023 | |
INTERKIOXA SL | Socio Unico | 04/03/2022 |
VINCULACIONES DE JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ
Empresa: DANESMU SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU 99321, I/A 8 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-30
Empresa: INTERKIOXA SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 224, S 8, H MU107493, I/A 2 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-30
Empresa: IBEROPROYECT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 53, S 8, H MU109549, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-30
Empresa: IBEROPROYECT SOLUTIONS SL
Socio Único
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3618 , F 53, S 8, H MU109549, I/A 1 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-30
Empresa: NORTEMUR CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3507 , F 76, S 8, H MU104791, I/A 4 (02/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-30
Empresa: LUZ SURESTE SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 2, S 8, H MU 99590, I/A 4 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-30
Empresa: ANTIA CONSULTING SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3450 , F 143, S 8, H MU101953, I/A 2 (25/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-103-30
Empresa: INTERKIOXA SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 222, S 8, H MU107493, I/A 1 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-30
Empresa: INTERKIOXA SL
Socio Único
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 222, S 8, H MU107493, I/A 1 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-30
Empresa: FORTY FRANQUICIAS SL
Administrador Unico
- Juan-jose Ramon Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3228 , F 124, S 8, H MU 91500, I/A 4 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-30
VER MAS ACTOS
Información de JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ
Mostramos los datos de JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN-JOSE RAMON SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos