JUAN JOSE LEON VARGAS
Informe ejecutivo de JUAN JOSE LEON VARGAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN JOSE LEON VARGAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTMANY VILLAGE SL | Liquidador | 15/06/2010 | |
TECNO REPORT SL | Liquidador | 26/05/2010 |
VINCULACIONES DE JUAN JOSE LEON VARGAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN JOSE LEON VARGAS
Empresa: PORTMANY VILLAGE SL
Liquidador
- Juan Jose Leon Vargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 10, S 8, H GI 25819, I/A 4 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-17
Empresa: PORTMANY VILLAGE SL
Administrador Unico
- Juan Jose Leon Vargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 10, S 8, H GI 25819, I/A 4 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-17
Empresa: PORTMANY VILLAGE SL
Administrador Unico
- Juan Jose Leon Vargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 10, S 8, H GI 25819, I/A 3 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-17
Empresa: TECNO REPORT SL
Liquidador
- Juan Jose Leon Vargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38690 , F 203, S 8, H B 331750, I/A 5 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-08
Empresa: TECNO REPORT SL
Administrador Unico
- Juan Jose Leon Vargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38690 , F 203, S 8, H B 331750, I/A 5 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-08
Empresa: TECNO REPORT SL
Administrador Unico
- Juan Jose Leon Vargas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38690 , F 202, S 8, H B 331750, I/A 4 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-08
Información de JUAN JOSE LEON VARGAS
Mostramos los datos de JUAN JOSE LEON VARGAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN JOSE LEON VARGAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos