JUAN GURT MAYNOU
Informe ejecutivo de JUAN GURT MAYNOU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN GURT MAYNOU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP SANTA MONTSERRAT SL | Apoderado | 20/07/2023 | |
GRUP SANTA MONTSERRAT SL | Apoderado | 11/06/2015 | |
OSSA FACTORY SL | Apoderado | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE JUAN GURT MAYNOU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN GURT MAYNOU
Empresa: GRUP SANTA MONTSERRAT SL
Apoderado
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 220, S 8, H GI 22541, I/A 11 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-17
Empresa: GRUP SANTA MONTSERRAT SL
Administrador Unico
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 220, S 8, H GI 22541, I/A 10 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-17
Empresa: GRUP SANTA MONTSERRAT SL
Administrador Unico
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 220, S 8, H GI 22541, I/A 9 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-17
Empresa: GRUP SANTA MONTSERRAT SL
Apoderado
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 219, S 8, H GI 22541, I/A 5 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-17
Empresa: GRUP SANTA MONTSERRAT SL
Administrador Unico
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 219, S 8, H GI 22541, I/A 4 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-17
Empresa: OSSA FACTORY SL
Apoderado
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 113, S 8, H GI 43325, I/A 12 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-17
Empresa: OSSA FACTORY SL
Administrador Mancomunado
- Juan Gurt Maynou
- Juan Roma Papaceit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 113, S 8, H GI 43325, I/A 11 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-17
Empresa: OSSA FACTORY SL
Administrador Mancomunado
- Juan Gurt Maynou
- Juan Roma Papaceit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 112, S 8, H GI 43325, I/A 5 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-17
Empresa: OSSA FACTORY SL
Administrador Unico
- Juan Gurt Maynou
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 112, S 8, H GI 43325, I/A 5 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-17
Información de JUAN GURT MAYNOU
Mostramos los datos de JUAN GURT MAYNOU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN GURT MAYNOU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos