JUAN GONZALEZ COSTAS
Informe ejecutivo de JUAN GONZALEZ COSTAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN GONZALEZ COSTAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOMASIX SL | Socio Unico | 09/09/2019 | |
MOMASIX SL | Administrador Unico | 28/02/2019 | |
CUBAÑA 2003 SL | Apoderado | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE JUAN GONZALEZ COSTAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN GONZALEZ COSTAS
Empresa: ESPECTACULOS MEDINYA SL
Administrador Solidario
- Francisca Marcos Bernal
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 127, S 8, H GI 23216, I/A 8 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-17
Empresa: MAXIM 25 SL
Administrador Unico
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 149, S 8, H GI 4019, I/A 10 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-17
Empresa: MOMASIX SL
Socio Único
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 33, S 8, H GI 33802, I/A 3 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-17
Empresa: MOMASIX SLL
Administrador Unico
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025 , F 32, S 8, H GI 33802, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-17
Empresa: MAXIM 25 SL
Administrador Unico
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 149, S 8, H GI 4019, I/A 9 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-17
Empresa: MAXIM 25 SL
Administrador Solidario
- Francisca Marcos Bernal
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 149, S 8, H GI 4019, I/A 9 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-17
Empresa: MAXIM 25 SL
Socio Único
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 149, S 8, H GI 4019, I/A 8 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-17
Empresa: ESPECTACULOS MEDINYA SL
Administrador Solidario
- Francisca Marcos Bernal
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 126, S 8, H GI 23216, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-17
Empresa: ESPECTACULOS MEDINYA SL
Administrador Unico
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1382 , F 126, S 8, H GI 23216, I/A 7 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-17
Empresa: MAXIM 25 SL
Administrador Solidario
- Francisca Marcos Bernal
- Juan Gonzalez Costas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 149, S 8, H GI 4019, I/A 7 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-17
VER MAS ACTOS
Información de JUAN GONZALEZ COSTAS
Mostramos los datos de JUAN GONZALEZ COSTAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN GONZALEZ COSTAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos