JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA
Informe ejecutivo de JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOBASUN LEVANTE II SL | Administrador Unico | 19/04/2023 | |
KEYTXA OPERACION Y MANTENIMIENTO SOLAR SL | Administrador Unico | 04/10/2017 | |
SEARCH GREEN ENERGY SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2012 |
VINCULACIONES DE JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA
Empresa: KOBASUN LEVANTE II SL
Administrador Unico
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3629 , F 112, S 8, H MU110112, I/A 1 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-30
Empresa: INGENIERIA E INSTALACIONES KEYTXA SL
Liquidador
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 157, S 8, H MU 73815, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-30
Empresa: INGENIERIA E INSTALACIONES KEYTXA SL
Administrador Solidario
- Angel Rodriguez Lorente
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
Liquidador
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 157, S 8, H MU 73815, I/A 3 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-30
Administrador Unico
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 149, S 8, H MU 94810, I/A 1 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-30
Empresa: INGENIERIA Y REVISIONES INELKY SL
Administrador Mancomunado
- Angel Rodriguez Lorente
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
- Manuel Moreno Valls
- Tomas Silvente Navarro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 114, S 8, H MU 76831, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-30
Empresa: SEARCH GREEN ENERGY SL
Administrador Mancomunado
- Jinyue Chen
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
- Lucas Garcia Llamas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2899 , F 98, S 8, H MU 79259, I/A 1 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-30
Empresa: INGENIERIA Y REVISIONES INELKY SL
Administrador Mancomunado
- Angel Rodriguez Lorente
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
- Manuel Moreno Valls
- Tomas Silvente Navarro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 113, S 8, H MU 76831, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-30
Empresa: INGENIERIA E INSTALACIONES KEYTXA SL
Administrador Solidario
- Angel Rodriguez Lorente
- Juan Francisco Torroglosa Ubeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2767 , F 155, S 8, H MU 73815, I/A 1 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-30
Información de JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA
Mostramos los datos de JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN FRANCISCO TORROGLOSA UBEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos