JUAN FERNANDEZ VICENTE
Informe ejecutivo de JUAN FERNANDEZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN FERNANDEZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORFEBRERIA MELJACAN SL | Administrador Unico | 23/05/2024 | |
GARALMA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/07/2023 | |
PLAYSUPPLY SL | Administrador Unico | 24/07/2023 | |
AURORA BOREAL CAPITAL SL | Administrador Unico | 19/06/2023 | |
INMOINVERTIA OFFERHOUSE SL | Administrador Unico | 19/06/2023 |
VINCULACIONES DE JUAN FERNANDEZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN FERNANDEZ VICENTE
Empresa: ORFEBRERIA MELJACAN SL
Administrador Unico
- Juan Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 611745, I/A 2 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-08
Empresa: GARALMA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Juan Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34828 , F 125, S 8, H M 626421, I/A 5 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: PLAYSUPPLY SL
Administrador Unico
- Juan Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40309 , F 154, S 8, H M 716096, I/A 5 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Empresa: AURORA BOREAL CAPITAL SL
Administrador Unico
- Juan Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34972 , F 23, S 8, H M 628974, I/A 7 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Empresa: INMOINVERTIA OFFERHOUSE SL
Administrador Unico
- Juan Fernandez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35775 , F 26, S 8, H M 642844, I/A 5 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-28
Información de JUAN FERNANDEZ VICENTE
Mostramos los datos de JUAN FERNANDEZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN FERNANDEZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos