JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA
Informe ejecutivo de JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERIA 2024 MALAUBUNTU SL | Administrador Mancomunado | 29/07/2024 | |
MONTALERYA SL | Administrador Unico | 14/11/2023 | |
APAGAFUEGO OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 19/07/2023 | |
LOOPMOTOR SL | Administrador Unico | 19/07/2023 | |
TGBADAJOZ SL | Administrador Unico | 27/09/2022 | |
GRUPOTRASALIA SL | Administrador Unico | 27/06/2022 | |
NOVAFUD SL | Administrador Unico | 11/05/2022 | |
MONTATEX EUROPA SL | Administrador Unico | 18/04/2022 | |
BYCO DINAMIC SL | Administrador Unico | 11/04/2022 | |
LOMBAR HOUSE SL | Administrador Unico | 03/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA
Empresa: FERIA 2024 MALAUBUNTU SL
Administrador Mancomunado
- Juan Felix Garcia Santamaria
- Sergio Nieto Serrano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BA 34542, I/A 1 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-06
Empresa: CAPITAN SELVA SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 172, S 8, H BA 31556, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-06
Empresa: MONTALERYA SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 71, S 8, H BA 33837, I/A 1 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-06
Empresa: LOOPMOTOR SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 141, S 8, H BA 33597, I/A 1 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-06
Empresa: APAGAFUEGO OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 136, S 8, H BA 33596, I/A 1 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-06
Empresa: TGBADAJOZ SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 792 , F 156, S 8, H BA 32860, I/A 1 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-06
Empresa: GRUPOTRASALIA SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 36, S 8, H BA 32664, I/A 1 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-06
Empresa: NOVAFUD SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785 , F 176, S 8, H BA 32563, I/A 1 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-06
Empresa: MONTATEX EUROPA SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 111, S 8, H BA 32510, I/A 1 (18/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-06
Empresa: BYCO DINAMIC SL
Administrador Unico
- Juan Felix Garcia Santamaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 56, S 8, H BA 32500, I/A 1 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-06
VER MAS ACTOS
Información de JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA
Mostramos los datos de JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN FELIX GARCIA SANTAMARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos