JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ
Informe ejecutivo de JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES ELECTRICOS SIGLO XXI SL | Apoderado | 25/04/2023 |
VINCULACIONES DE JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SIGLO XXI SL
Apoderado
- Juan De Dios Del Pozo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 111, S 8, H BA 19439, I/A 8 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-06
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Juan De Dios Del Pozo Perez
- Maria Del Carmen Perez Escaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 806 , F 111, S 8, H BA 19439, I/A 7 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-06
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SIGLO XXI SL
Administrador Solidario
- Juan De Dios Del Pozo Perez
- Maria Del Carmen Perez Escaso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 73, S 8, H BA 19439, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-06
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Juan De Dios Del Pozo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 73, S 8, H BA 19439, I/A 4 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-06
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Juan De Dios Del Pozo Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 418 , F 73, S 8, H BA 19439, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-06
Información de JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ
Mostramos los datos de JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN DE DIOS DEL POZO PEREZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos