JUAN CORREAS MANZANARES
Informe ejecutivo de JUAN CORREAS MANZANARES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN CORREAS MANZANARES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUNGOYMAR SL | Administrador Unico | 09/02/2022 | 30/08/2023 |
JUNGOYMAR SL | Liquidador | 30/08/2023 | 30/08/2023 |
DOMINGO CORREAS Y CIA SL | Apoderado | 21/01/2021 | 20/10/2022 |
DOMINGO CORREAS Y CIA SL | Administrador Unico | 21/01/2021 |
VINCULACIONES DE JUAN CORREAS MANZANARES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CORREAS MANZANARES
Empresa: JUNGOYMAR SL
Liquidador
- Juan Correas Manzanares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 156, S 8, H MU 21730, I/A 4 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-30
Empresa: JUNGOYMAR SL
Administrador Unico
- Juan Correas Manzanares
Liquidador
- Juan Correas Manzanares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 156, S 8, H MU 21730, I/A 4 (30/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-170-30
Empresa: DOMINGO CORREAS Y CIA SL
Apoderado
- Juan Correas Manzanares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 23, S 8, H MU 4112, I/A 10 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-30
Empresa: JUNGOYMAR SL
Administrador Unico
- Juan Correas Manzanares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1179 , F 156, S 8, H MU 21730, I/A 3 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-30
Empresa: DOMINGO CORREAS Y CIA SL
Apoderado
- Juan Correas Manzanares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 22, S 8, H MU 4112, I/A 9 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-30
Empresa: DOMINGO CORREAS Y CIA SL
Administrador Unico
- Juan Correas Manzanares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 22, S 8, H MU 4112, I/A 8 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-30
Información de JUAN CORREAS MANZANARES
Mostramos los datos de JUAN CORREAS MANZANARES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CORREAS MANZANARES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos