JUAN CHISVERT JOSE
Informe ejecutivo de JUAN CHISVERT JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAN CHISVERT JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVERT JU SL | Administrador Unico | 03/11/2009 | 22/06/2011 |
IBERFRIT SL | Administrador Unico | 12/02/2010 | |
IBERFRIT SL | Liquidador | 12/02/2010 | 12/02/2010 |
CHISBERT Y FILLER SA | Administrador Unico | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE JUAN CHISVERT JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CHISVERT JOSE
Empresa: MOVERT JU SA
Administrador Unico
- Juan Chisvert Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 208, S 8, H V 99750, I/A 6 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-46
Empresa: IBERFRIT SL
Liquidador
- Juan Chisvert Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7477, L 4778, F 17, S 8, H V 89773, I/A 4 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-46
Empresa: IBERFRIT SL
Administrador Unico
- Juan Chisvert Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7477, L 4778, F 17, S 8, H V 89773, I/A 4 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-46
Empresa: CHISBERT Y FILLER SA
Administrador Unico
- Juan Chisvert Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 218, S 8, H V 11884, I/A 11 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-46
Empresa: MOVERT JU SA
Administrador Unico
- Juan Chisvert Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 208, S 8, H V 99750, I/A 5 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-46
Información de JUAN CHISVERT JOSE
Mostramos los datos de JUAN CHISVERT JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CHISVERT JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos