JUAN CARLOS TORRES ROJO
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS TORRES ROJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAN CARLOS TORRES ROJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA | Miem.Com.Ej. | 30/01/2023 | |
AGUAS DE LORCA SA | Consejero | 06/11/2019 | 04/11/2020 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA SA | Consejero | 15/10/2019 | 26/11/2019 |
AGUAS DE LORCA SA | Consejero | 02/11/2015 | 06/11/2019 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA SA | Consejero | 01/10/2015 | 15/10/2019 |
AGUAS DE LORCA SA | Consejero | 08/01/2015 | 02/11/2015 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS TORRES ROJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS TORRES ROJO
Empresa: AGUAS VEGA-SIERRA ELVIRA SA
Miem.Com.Ej.
- Ferrandiz Leal Jorge
- Juan Carlos Torres Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1727 , F 2, S 8, H GR 15506, I/A 80 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-18
Empresa: AGUAS DE LORCA SA
Consejero
- Juan Carlos Torres Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 68, S 8, H MU 26306, I/A 45 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-30
Consejero
- Juan Carlos Torres Rojo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 120, S 8, H MU 15165, I/A 85 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Empresa: AGUAS DE LORCA SA
Consejero
- Antonio Garvi Castillo
- Diego Jose Mateos Molina
- Francisco Morales Gonzalez
- Fulgencio Gil Jodar
- Jorge Ferrandiz Leal
- Jose Maria Casalduero Jodar
- Jose Martinez Garcia
- Juan Carlos Torres Rojo
- Juan De La Cruz Arcas Martinez Salas
- Maria Inmaculada Serrano Sanchez
- Oscar Martinez Guzman
- Pedro Sosa Martinez
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 67, S 8, H MU 26306, I/A 44 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-30
Empresa: AGUAS DE LORCA SA
Consejero
- Angel Ramon Meca Ruzafa
- Antonio Garvi Castillo
- Diego Jose Mateos Molina
- Francisco Javier Ybarra Moreno
- Francisco Jose Garcia Garcia
- Fulgencio Gil Jodar
- Inmaculada Serrano Sanchez
- Jorge Ferrandiz Leal
- Jose Luis Fernandez Perez
- Juan Carlos Torres Rojo
- Juan De La Cruz Arcas Martinez Salas
- Pedro Sosa Martinez
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 67, S 8, H MU 26306, I/A 44 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-30
Consejero
- Antonio Benito Galindo
- Antonio Javier Navarro Corchon
- Gines Ruiz Macia
- Guillermo Gonzalez De Olano
- Inmaculada Ortega Dominguez
- Inmaculada Serrano Sanchez
- Javier Segovia Pastor
- Jose Antonio Serrano Martinez
- Jose Francisco Ballesta German
- Jose Guillen Parra
- Juan Carlos Torres Rojo
- Juan Roca Guillamon
- Maria Asuncion Martinez Garcia
- Mario Gomez Figal
- Oscar Martinez Guzman
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 118, S 8, H MU 15165, I/A 81 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-30
Consejero
- Antonio Javier Navarro Corchon
- Francisco Javier Ybarra Moreno
- Gabriel Enrique Ayuso Fernandez
- Guillermo Gonzalez De Olano
- Inmaculada Serrano Sanchez
- Javier Segovia Pastor
- Jorge Sanchez Marin
- Jose Francisco Ballesta German
- Jose Guillen Parra
- Jose Ignacio Tornel Aguilar
- Juan Carlos Torres Rojo
- Juan Roca Guillamon
- Maria Asuncion Martinez Garcia
- Mario Gomez Figal
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 118, S 8, H MU 15165, I/A 81 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-30
Empresa: AGUAS DE LORCA SA
Consejero
- Angel Ramon Meca Ruzafa
- Antonio Diaz De Haro
- Diego Jose Mateos Molina
- Francisco Javier Ybarra Moreno
- Francisco Jodar Alonso
- Jorge Ferrandiz Leal
- Jose Albaladejo Guillen
- Jose Luis Fernandez Perez
- Juan Carlos Torres Rojo
- Juan De La Cruz Arcas Martinez Salas
- Juan Martin Atenza Almagro
- Rafael Gomez Villanueva
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 19, S 8, H MU 26306, I/A 31 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-30
Empresa: AGUAS DE LORCA SA
Consejero
- Francisco Javier Ybarra Moreno
- Jorge Ferrandiz Leal
- Jose Albaladejo Guillen
- Juan Carlos Torres Rojo
- Rafael Gomez Villanueva
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 19, S 8, H MU 26306, I/A 31 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-30
Consejero
- Francisco Javier Ybarra Moreno
- Gaspar De La Peña Velasco
- Javier Segovia Pastor
- Jorge Ferrandiz Leal
- Jorge Sanchez Marin
- Jose Francisco Ballesta German
- Jose Guillen Parra
- Jose Ignacio Gras Castaño
- Jose Ignacio Tornel Aguilar
- Juan Carlos Torres Rojo
- Juan Roca Guillamon
- Luis Alberto Bermejo Recio
- Maria Asuncion Martinez Garcia
- Mario Gomez Figal
- Roque Jose Ortiz Gonzalez
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3088 , F 115, S 8, H MU 15165, I/A 71 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-30
VER MAS ACTOS
Información de JUAN CARLOS TORRES ROJO
Mostramos los datos de JUAN CARLOS TORRES ROJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS TORRES ROJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos