JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL ATRIO SL | Apoderado Mancomunado | 11/04/2024 | |
RESIDENCIAL ATRIO SL | Apoderado Solidario | 15/02/2021 | |
RESIDENCIAL ATRIO SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2021 | |
HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Administrador Solidario | 12/02/2021 | |
HOUSE GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES SL | Administrador Solidario | 23/07/2010 | |
FUSION DOS CONSULTING SL | Administrador Solidario | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ
Empresa: RESIDENCIAL ATRIO SL
Apoderado Mancomunado
- Ana Elisa Fernandez Serrano
- Juan Carlos Parra Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 189, S 8, H MU103618, I/A 5 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-30
Empresa: RESIDENCIAL ATRIO SL
Administrador Mancomunado
- Juan Carlos Parra Martinez
- Luis Ramon Fernandez Mula
Apoderado Solidario
- Juan Carlos Parra Martinez
- Luis Ramon Fernandez Mula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 185, S 8, H MU103618, I/A 1 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-30
Empresa: HG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Solidario
- Carlos Vicente Romero
- Juan Carlos Parra Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3492 , F 143, S 8, H MU103578, I/A 1 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-30
Administrador Solidario
- Juan Carlos Parra Martinez
- Juan Hernandez Albarracin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763 , F 127, S 8, H MU 73861, I/A 1 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-30
Empresa: FUSION DOS CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Carlos Vicente Romero
- Juan Carlos Parra Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 40, S 8, H MU 72351, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-30
Información de JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ
Mostramos los datos de JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS PARRA MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos