JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO
Empresa: TECNI NOVA SL
Administrador Unico
- Juan Carlos Muñoz Melero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 133, S 8, H MU 8760, I/A 31 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-30
Empresa: VANITY MUEBLES SL
Liquidador
- Juan Carlos Muñoz Melero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 43, S 8, H MU 26606, I/A 9 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-30
Empresa: VANITY MUEBLES SL
Administrador Unico
- Juan Carlos Muñoz Melero
Liquidador
- Juan Carlos Muñoz Melero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 43, S 8, H MU 26606, I/A 9 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-30
Empresa: TECNI NOVA SL
Administrador Solidario
- Juan Carlos Muñoz Melero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 222, S 8, H MU 8760, I/A 19 (16/02/2007)
CVE: BORME-A-2014-232-30
Empresa: TECNI NOVA SL
Socio Único
- Juan Carlos Muñoz Melero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 458 , F 224, S 8, H MU 8760, I/A 26 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-30
Información de JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO
Mostramos los datos de JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS MUÑOZ MELERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos