JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA LOPEZ FANEGO ASLA SL | Apoderado | 10/12/2021 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO
Empresa: ASESORIA LOPEZ FANEGO ASLA SL
Apoderado
- Juan Carlos Lopez Fanego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 205, S 8, H LU 17531, I/A 3 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-27
Empresa: ASESORIA LOPEZ FANEGO ASLA SL
Administrador Solidario
- Juan Carlos Lopez Fanego
- Lopez Fanego Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 205, S 8, H LU 17531, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-27
Empresa: ASESORIA LOPEZ FANEGO ASLA SL
Administrador Solidario
- Juan Carlos Lopez Fanego
- Lopez Fanego Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 204, S 8, H LU 17531, I/A 1 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-27
Empresa: PUMACAR LUCENSE SL
Administrador Solidario
- Juan Carlos Lopez Fanego
- Roberto Lopez Fanego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 219, S 8, H LU 13490, I/A 3 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-27
Empresa: PUMACAR LUCENSE SL
Administrador Solidario
- Juan Carlos Lopez Fanego
- Juan Carlos Pumares Martinez
- Roberto Lopez Fanego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 217, S 8, H LU 13490, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-27
Información de JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO
Mostramos los datos de JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS LOPEZ FANEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos