JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JFC EXPORTACIONES SL | Administrador Solidario | 16/06/2023 | |
FELIZ ES POCO SL | Administrador Solidario | 11/06/2021 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ
Empresa: JFC EXPORTACIONES SL
Administrador Solidario
- Carrasco Caro Carlos
- Juan Carlos Gonzalez Lopez
- Mayrilian Acosta Davalos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48830 , F 39, S 8, H B 597788, I/A 1 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-08
Empresa: FELIZ ES POCO SL
Administrador Solidario
- Garcia Falcon Carmen Dairy
- Juan Carlos Gonzalez Lopez
- Mayrilian Acosta Davalos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47863 , F 202, S 8, H B 564654, I/A 1 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-08
Administrador Mancomunado
- Fuentes Garcia Jose
- Juan Carlos Gonzalez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 85, S 8, H TF 46783, I/A 2 (29/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Administrador Mancomunado
- Fuentes Garcia Jose
- Juan Carlos Gonzalez Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 84, S 8, H TF 46783, I/A 1 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-38
Información de JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ
Mostramos los datos de JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS GONZALEZ LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos