JUAN CARLOS GARCIA MARTIN
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS GARCIA MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN CARLOS GARCIA MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PORTMAN GOLF SL | Administrador Mancomunado | 12/06/2020 | 28/10/2020 |
DERIVADOS QUIMICOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2014 | 24/10/2017 |
DERIVADOS QUIMICOS SA | Apoderado | 28/02/2017 | 24/10/2017 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS GARCIA MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS GARCIA MARTIN
Empresa: PORTMAN GOLF SL
Administrador Mancomunado
- Jose Vicente Angel Albaladejo Andreu
- Juan Carlos Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 7, S 8, H MU 23614, I/A 30 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-30
Empresa: PORTMAN GOLF SL
Administrador Mancomunado
- Jose Vicente Angel Albaladejo Andreu
- Juan Carlos Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2698 , F 7, S 8, H MU 23614, I/A 29 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-30
Empresa: DERIVADOS QUIMICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Attilio Bernardino Calzolari
- Juan Carlos Garcia Martin
Apoderado Solidario
Apoderado
- Antonio Nardi
- Juan Carlos Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3224 , F 103, S 8, H MU 1642, I/A 81 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-30
Empresa: DERIVADOS QUIMICOS SA
Apoderado
- Juan Carlos Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3224 , F 103, S 8, H MU 1642, I/A 78 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-30
Empresa: DERIVADOS QUIMICOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Juan Carlos Garcia Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 161, S 8, H MU 1642, I/A 66 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-30
Información de JUAN CARLOS GARCIA MARTIN
Mostramos los datos de JUAN CARLOS GARCIA MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS GARCIA MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos