JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO
Informe ejecutivo de JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMTO PACK INVERSION SL | Presidente | 16/07/2024 | |
IMTO PACK INVERSION SL | Consejero Delegado | 16/07/2024 | |
IMTO PACK INVERSION SL | Consejero | 16/07/2024 | |
IMTO ENVASES SA | Administrador Unico | 08/07/2024 | |
IMTO PACK INDUSTRIAL HOLDING SL | Administrador Unico | 20/07/2023 |
VINCULACIONES DE JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO
Empresa: IMTO PACK INVERSION SL
Consejero Delegado
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Consejero
- Armando Alonso Rodriguez
- Carlos Alonso Rodriguez
- Jesus Gabriel Maeso Buenasmañanas
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Presidente
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 26117, I/A 15 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-45
Empresa: IMTO ENVASES SA
Administrador Unico
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 4109, I/A 38 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-45
Empresa: IMTO ENVASES SA
Administrador Unico
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TO 4109, I/A 38 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-45
Empresa: IMTO PACK INVERSION SL
Administrador Unico
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 191, S 8, H TO 26117, I/A 14 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-45
Empresa: IMTO PACK INDUSTRIAL HOLDING SL
Administrador Unico
- Juan Carlos Alonso Fernandez-cano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 26, S 8, H TO 46229, I/A 1 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-45
Información de JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO
Mostramos los datos de JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ-CANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos