JUAN CAMILO GALAN OTERO
Informe ejecutivo de JUAN CAMILO GALAN OTERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN CAMILO GALAN OTERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALGESBINGO SA | Apoderado | 22/11/2022 | 07/11/2023 |
HEPESA AZAR SL | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 23/10/2023 |
HEPESA AZAR SL | Apoderado Mancomunado | 11/07/2023 | 23/10/2023 |
VINCULACIONES DE JUAN CAMILO GALAN OTERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN CAMILO GALAN OTERO
Empresa: ALGESBINGO SA
Apoderado
- Juan Camilo Galan Otero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2457 , F 139, S 8, H CA 8116, I/A 26 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-11
Empresa: HEPESA AZAR SL
Apoderado Mancomunado
- Juan Camilo Galan Otero
Apoderado Solidario
- Juan Camilo Galan Otero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 205, S 8, H TO 38382, I/A 10 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-45
Empresa: HEPESA AZAR SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 133, S 8, H TO 38382, I/A 9 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-45
Empresa: ALGESBINGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 46, S 8, H CA 8116, I/A 25 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-11
Información de JUAN CAMILO GALAN OTERO
Mostramos los datos de JUAN CAMILO GALAN OTERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN CAMILO GALAN OTERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos