JUAN AROCA OLIVA
Informe ejecutivo de JUAN AROCA OLIVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN AROCA OLIVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA CARREÑO SL | Administrador Unico | 19/05/2023 | |
AGRICOLA CARREÑO SL | Apoderado | 11/11/2020 | |
AGRICOLA CARREÑO SL | Socio Unico | 24/02/2009 |
VINCULACIONES DE JUAN AROCA OLIVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN AROCA OLIVA
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Administrador Unico
- Juan Aroca Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 198, S 8, H MU 70911, I/A 7 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-30
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Apoderado
- Juan Aroca Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 197, S 8, H MU 70911, I/A 6 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-30
Administrador Unico
- Juan Aroca Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028 , F 153, S 8, H MU 19111, I/A 3 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-30
Empresa: AGRICOLA CARREÑO SL
Socio Único
- Juan Aroca Oliva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2665 , F 195, S 8, H MU 70911, I/A 1 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-30
Información de JUAN AROCA OLIVA
Mostramos los datos de JUAN AROCA OLIVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN AROCA OLIVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos