JUAN ARGUELLES EDUARDO
Informe ejecutivo de JUAN ARGUELLES EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN ARGUELLES EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACIO G3OMETRICA SL | Administrador Unico | 09/04/2021 |
VINCULACIONES DE JUAN ARGUELLES EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ARGUELLES EDUARDO
Empresa: CREACIO G3OMETRICA SL
Administrador Unico
- Juan Arguelles Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47755 , F 65, S 8, H B 561370, I/A 1 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-73-08
Empresa: REM TOTEN 1 SL
Administrador Solidario
- Juan Arguelles Eduardo
- Porcuna Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41354 , F 142, S 8, H B 391329, I/A 5 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-08
Empresa: REM TOTEN 1 SL
Administrador Solidario
- Juan Arguelles Eduardo
- Porcuna Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41354 , F 140, S 8, H B 391329, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-08
Empresa: REM TOTEN 1 SL
Administrador Unico
- Juan Arguelles Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41354 , F 139, S 8, H B 391329, I/A 1 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-08
Empresa: AUTOMOCIO 2000 BCN SA
Apoderado
- Enrich Vizcaino Jose
- Enrich Vizcaino Mercedes
- Gonzalez Andreu Francisco
- Juan Arguelles Eduardo
- Porcuna Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 214, S 8, H B 186765, I/A 25 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08
Información de JUAN ARGUELLES EDUARDO
Mostramos los datos de JUAN ARGUELLES EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ARGUELLES EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos