JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA
Informe ejecutivo de JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA INDUSTRIAL MUNUERA SL | Administrador Solidario | 06/12/2011 |
VINCULACIONES DE JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA
Empresa: BUSCA PROFESIONALES SL
Liquidador Mancomunado
- Damian Antonio Aguilar Morales
- Juan Antonio Sanchez Munuera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 180, S 8, H MU 59274, I/A 2 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-30
Empresa: BUSCA PROFESIONALES SL
Administrador Mancomunado
- Damian Antonio Aguilar Morales
- Juan Antonio Sanchez Munuera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 180, S 8, H MU 59274, I/A 2 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-1-30
Empresa: FERRETERIA INDUSTRIAL MUNUERA SL
Administrador Solidario
- Juan Antonio Sanchez Munuera
- Maria Munuera Canovas
- Monica Belchi Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 90, S 8, H MU 72839, I/A 2 (06/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Empresa: FERRETERIA INDUSTRIAL MUNUERA SL
Administrador Mancomunado
- Juan Antonio Sanchez Munuera
- Maria Munuera Canovas
- Monica Belchi Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 90, S 8, H MU 72839, I/A 2 (06/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-30
Empresa: FERRETERIA INDUSTRIAL MUNUERA SL
Administrador Mancomunado
- Domingo Sanchez Egea
- Juan Antonio Sanchez Munuera
- Maria Munuera Canovas
- Monica Belchi Soriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 89, S 8, H MU 72839, I/A 1 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-30
Información de JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA
Mostramos los datos de JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ANTONIO SANCHEZ MUNUERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos