JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU
Informe ejecutivo de JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOZANO SA | Administrador Unico | 10/07/2013 | 07/03/2014 |
LOZANO SA | Administrador Mancomunado | 13/03/2013 | 10/07/2013 |
LOZANO SA | Apoderado | 04/03/2011 | |
LOZANO SA | Apoderado | 11/03/2010 | 04/03/2011 |
LOZANO SA | Apoderado | 21/07/2010 | 04/03/2011 |
VINCULACIONES DE JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU
Empresa: LOZANO SA
Administrador Unico
- Juan Antonio Lozano Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 55, S 8, H MU 8867, I/A C (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-30
Empresa: LOZANO SA
Administrador Unico
- Juan Antonio Lozano Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 55, S 8, H MU 8867, I/A 43 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-30
Empresa: LOZANO SA
Administrador Mancomunado
- Juan Antonio Lozano Andreu
- Renato Del Noce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 55, S 8, H MU 8867, I/A 43 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-30
Empresa: LOZANO SA
Administrador Mancomunado
- Juan Antonio Lozano Andreu
- Renato Del Noce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 54, S 8, H MU 8867, I/A 42 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-30
Empresa: LOZANO SA
Apoderado
- Juan Antonio Lozano Andreu
- Juan Antonio Lozano Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 52, S 8, H MU 8867, I/A 37 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-30
Empresa: LOZANO SA
Apoderado
- Juan Antonio Lozano Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2735 , F 52, S 8, H MU 8867, I/A 36 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-30
Empresa: LOZANO SA
Apoderado
- Juan Antonio Lozano Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 4, S 8, H MU 8867, I/A 34 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-30
Información de JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU
Mostramos los datos de JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ANTONIO LOZANO ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos