JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA
Informe ejecutivo de JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHACHE CONDE SL | Administrador Solidario | 02/07/2024 | |
4 GL SL | Apoderado Solidario | 23/01/2014 |
VINCULACIONES DE JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA
Empresa: CHACHE CONDE SL
Administrador Solidario
- Concepcion Ballesta Vidal
- Juan Antonio Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU113419, I/A 1 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-30
Empresa: TECNOPETROLEO SL
Administrador Unico
- Juan Antonio Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 41, S 8, H MU 89867, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-30
Empresa: TECNOPETROLEO SL
Administrador Unico
- Juan Antonio Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3211 , F 40, S 8, H MU 89867, I/A 1 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-30
Consejero Delegado
Consejero
- David Silvio Carrasco Segado
- Francisco Fuentes Alarcon
- Juan Antonio Gomez Garcia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Juan Antonio Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828 , F 159, S 8, H MU 37157, I/A 10 (04/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-30
Consejero Delegado
Consejero
- David Silvio Carrasco Segado
- Francisco Fuentes Alarcon
- Juan Antonio Gomez Garcia
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Juan Antonio Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1828 , F 156, S 8, H MU 37157, I/A 8 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-30
Empresa: 4 GL SL
Apoderado Solidario
- Ildefonso Carrasco Segado
- Juan Antonio Gomez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 18, S 8, H MU 10654, I/A 10 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-30
Información de JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA
Mostramos los datos de JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos