JUAN ANDRES JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de JUAN ANDRES JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN ANDRES JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAR HORCHATERIA MIRO SL | Administrador Solidario | 20/02/2023 | |
ORXELAT SL | Administrador Unico | 22/12/2009 |
VINCULACIONES DE JUAN ANDRES JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ANDRES JOSE ANTONIO
Empresa: BAR HORCHATERIA MIRO SL
Administrador Solidario
- Juan Andres Francisco
- Juan Andres Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 1114, F 217, S 8, H V 15231, I/A 9 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Empresa: BAR HORCHATERIA MIRO SL
Administrador Unico
- Juan Andres Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 1114, F 217, S 8, H V 15231, I/A 9 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-46
Empresa: BAR HORCHATERIA MIRO SL
Administrador Unico
- Juan Andres Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 1114, F 215, S 8, H V 15231, I/A 7 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-46
Empresa: BAR HORCHATERIA MIRO SL
Administrador Mancomunado
- Juan Andres Francisco
- Juan Andres Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3802, L 1114, F 215, S 8, H V 15231, I/A 7 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-46
Empresa: ORXELAT SL
Administrador Unico
- Juan Andres Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 160, S 8, H V 136650, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-46
Información de JUAN ANDRES JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de JUAN ANDRES JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ANDRES JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos