JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME
Informe ejecutivo de JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIUDA DE TADEO JUAN SA | Apoderado | 26/06/2015 | |
D'EDUARDO LOGISTIC SL | Apoderado | 26/06/2015 |
VINCULACIONES DE JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME
Empresa: D'EDUARDO LOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
- Juan Miguel Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 93, S 8, H A 49796, I/A 14 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-03
Empresa: VIUDA DE TADEO JUAN SA
Administrador Solidario
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
- Juan Miguel Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 110, S 8, H A 6406, I/A 16 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-03
Empresa: VIUDA DE TADEO JUAN SA
Administrador Solidario
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
- Juan Miguel Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 110, S 8, H A 6406, I/A 15 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-03
Empresa: D'EDUARDO LOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
- Juan Miguel Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 93, S 8, H A 49796, I/A 13 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-03
Empresa: D'EDUARDO LOGISTIC SL
Apoderado
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 92, S 8, H A 49796, I/A 12 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-03
Empresa: VIUDA DE TADEO JUAN SA
Apoderado
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3868 , F 110, S 8, H A 6406, I/A 14 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-03
Empresa: VIUDA DE TADEO JUAN SA
Administrador Unico
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 161, S 8, H A 6406, I/A 12 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-03
Empresa: D'EDUARDO LOGISTIC SL
Administrador Unico
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2158 , F 8, S 8, H A 49796, I/A 10 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-03
Empresa: VIUDA DE TADEO JUAN SA
Administrador Unico
- Juan Alcaraz Eduardo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1298 , F 160, S 8, H A 6406, I/A 8 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-03
Información de JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME
Mostramos los datos de JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN ALCARAZ EDUARDO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos