JOZSA MATE IMRE
Informe ejecutivo de JOZSA MATE IMRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOZSA MATE IMRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JET-SKI SAFARI LOS GIGANTES SL | Administrador Mancomunado | 08/09/2023 | |
MONSTERJETSKI SL | Administrador Solidario | 07/09/2023 |
VINCULACIONES DE JOZSA MATE IMRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOZSA MATE IMRE
Empresa: JET-SKI SAFARI LOS GIGANTES SL
Administrador Mancomunado
- Deak Csaba Lehel
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 173, S 8, H TF 53371, I/A 9 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
Empresa: JET-SKI SAFARI LOS GIGANTES SL
Administrador Unico
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 173, S 8, H TF 53371, I/A 9 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
Empresa: JET-SKI SAFARI LOS GIGANTES SL
Socio Único
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 173, S 8, H TF 53371, I/A 8 (08/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-182-38
Empresa: MONSTERJETSKI SL
Administrador Solidario
- Deak Csaba Lehel
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 130, S 8, H TF 68699, I/A 3 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
Empresa: MONSTERJETSKI SL
Administrador Mancomunado
- Deak Csaba Lehel
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 130, S 8, H TF 68699, I/A 3 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-38
Empresa: MONSTERJETSKI SL
Administrador Mancomunado
- Deak Csaba Lehel
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3815 , F 130, S 8, H TF 68699, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-38
Empresa: JET-SKI SAFARI LOS GIGANTES SL
Administrador Unico
- Jozsa Mate Imre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3319 , F 172, S 8, H TF 53371, I/A 7 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-38
Información de JOZSA MATE IMRE
Mostramos los datos de JOZSA MATE IMRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOZSA MATE IMRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos