JOVER SORO SANTIAGO
Informe ejecutivo de JOVER SORO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOVER SORO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO JOVER SL | Administrador Unico | 11/11/2016 | |
CAMBRILLONES JOVER SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2015 | |
JOVER MECANIZADOS SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2015 | |
JOVER EXPORT IMPORT SL | Apoderado Mancomunado | 24/08/2015 | |
JOVER EXPORT IMPORT SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2012 | |
CAMBRILLONES JOVER SL | Apoderado Mancomunado | 05/01/2012 | |
JOVER MECANIZADOS SL | Apoderado Mancomunado | 03/01/2012 |
VINCULACIONES DE JOVER SORO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVER SORO SANTIAGO
Empresa: AGRO JOVER SL
Administrador Unico
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3989 , F 56, S 8, H A 152427, I/A 1 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-03
Empresa: JOVER EXPORT IMPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Jover Soro Alvaro
- Jover Soro Maria Jose
- Jover Soro Raul
- Jover Soro Roberto
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 52, S 8, H A 117989, I/A 5 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-03
Empresa: JOVER MECANIZADOS SL
Apoderado Mancomunado
- Jover Soro Alvaro
- Jover Soro Maria Jose
- Jover Soro Raul
- Jover Soro Roberto
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 204, S 8, H A 128182, I/A 4 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-03
Empresa: CAMBRILLONES JOVER SL
Apoderado Mancomunado
- Jover Soro Alvaro
- Jover Soro Maria Jose
- Jover Soro Raul
- Jover Soro Roberto
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 150, S 8, H A 12707, I/A 8 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-03
Empresa: CAMBRILLONES JOVER SL
Apoderado Mancomunado
- Jover Soro Alvaro
- Jover Soro Maria Jose
- Jover Soro Roberto
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 149, S 8, H A 12707, I/A 7 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-03
Empresa: JOVER EXPORT IMPORT SL
Apoderado Mancomunado
- Jover Soro Alvaro
- Jover Soro Maria Jose
- Jover Soro Roberto
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3393 , F 51, S 8, H A 117989, I/A 4 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-12-03
Empresa: JOVER MECANIZADOS SL
Apoderado Mancomunado
- Jover Soro Alvaro
- Jover Soro Maria Jose
- Jover Soro Roberto
- Jover Soro Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3572 , F 203, S 8, H A 128182, I/A 3 (03/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-10-03
Información de JOVER SORO SANTIAGO
Mostramos los datos de JOVER SORO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVER SORO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos