JOVER COLL LUIS
Informe ejecutivo de JOVER COLL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOVER COLL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FREBILTEX CATALUNYA SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2024 | |
INVESPAT BELITA SL | REPR.143 RRM | 23/02/2023 | |
LUIS JOVER SA | Administrador Unico | 17/12/2020 | |
FREBILTEX CATALUNYA SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2019 | |
INVESPAT BELITA SL | Apoderado Solidario | 10/08/2017 | |
REVJOVAL SL | Administrador Unico | 13/02/2017 | |
FREBILTEX CATALUNYA SL | Administrador Mancomunado | 29/04/2016 |
VINCULACIONES DE JOVER COLL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVER COLL LUIS
Empresa: FREBILTEX CATALUNYA SL
Administrador Mancomunado
- Jover Coll Luis
- MEDITERRANEO INMOBILIARIA SA
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41125 , F 36, S 8, H B 379860, I/A 6 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: INVESPAT BELITA SL
REPR.143 RRM
- Jover Coll Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33752 , F 103, S 8, H B 190158, I/A 10 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: LUIS JOVER SA
Administrador Unico
- Jover Coll Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 92, S 8, H B 62266, I/A 64 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-08
Empresa: FREBILTEX CATALUNYA SL
Administrador Mancomunado
- Jover Coll Luis
- MEDITERRANEO INMOBILIARIA SA
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41125 , F 36, S 8, H B 379860, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: INVESPAT BELITA SL
Apoderado Solidario
- Jover Coll Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33752 , F 102, S 8, H B 190158, I/A 9 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Empresa: REVJOVAL SL
Administrador Unico
- Jover Coll Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31374 , F 148, S 8, H B 81337, I/A 23 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: REVJOVAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jover Coll Luis
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31374 , F 148, S 8, H B 81337, I/A 23 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-08
Empresa: FREBILTEX CATALUNYA SL
Administrador Mancomunado
- Jover Coll Luis
- MEDITERRANEO INMOBILIARIA SA
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41125 , F 35, S 8, H B 379860, I/A 4 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: FREBILTEX CATALUNYA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Campeny Pons Amadeo
- Conti Maqueda Jose
- Jover Coll Luis
Consejero
- Campeny Pons Amadeo
- Conti Maqueda Jose
- Jover Coll Luis
Presidente
Secretario
- Jover Coll Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41125 , F 35, S 8, H B 379860, I/A 4 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-08
Empresa: LUIS JOVER SA
Administrador Unico
- Jover Coll Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 91, S 8, H B 62266, I/A 61 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
VER MAS ACTOS
Información de JOVER COLL LUIS
Mostramos los datos de JOVER COLL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVER COLL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos