JOVER BOU RAFAEL ANTONIO
Informe ejecutivo de JOVER BOU RAFAEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOVER BOU RAFAEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFFYCIENS MARKETING ONLINE SL | Administrador Solidario | 06/11/2013 | 07/06/2024 |
PRECYGRAP SL | Administrador Suplente | 17/08/2017 | 02/02/2024 |
VINCULACIONES DE JOVER BOU RAFAEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVER BOU RAFAEL ANTONIO
Empresa: EFFYCIENS MARKETING ONLINE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Tortosa Miguel Jose
- Jover Bou Rafael Antonio
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 156374, I/A 3 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-46
Empresa: PRECYGRAP SL
Administrador Suplente
- Jover Bou Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9852, L 7134, F 197, S 8, H V 161546, I/A 4 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-46
Empresa: PRECYGRAP SL
Administrador Suplente
- Jover Bou Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9852, L 7134, F 197, S 8, H V 161546, I/A 3 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-46
Empresa: EFFYCIENS MARKETING ONLINE SL
Administrador Solidario
- Jimenez Tortosa Miguel Jose
- Jover Bou Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9700, L 6982, F 189, S 8, H V 156374, I/A 1 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-46
Información de JOVER BOU RAFAEL ANTONIO
Mostramos los datos de JOVER BOU RAFAEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVER BOU RAFAEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos