JOVE PEDROS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de JOVE PEDROS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOVE PEDROS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOUSOL ENERGIA FOTOVOLTAICA SL | Administrador Unico | 13/01/2016 | 03/09/2024 |
TEREBINTHUS BORGIARUM SL | Administrador Unico | 13/01/2016 | 12/02/2018 |
NOUSOL ENERGIA FOTOVOLTAICA SL | Administrador Unico | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE JOVE PEDROS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVE PEDROS MONTSERRAT
Empresa: NOUSOL ENERGIA FOTOVOLTAICA SL
Administrador Unico
- Jove Pedros Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 20841, I/A 7 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-25
Empresa: TEREBINTHUS BORGIARUM SL
Administrador Unico
- Jove Pedros Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 49, S 8, H L 21672, I/A 6 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-25
Empresa: NOUSOL ENERGIA FOTOVOLTAICA SL
Administrador Unico
- Jove Pedros Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 158, S 8, H L 20841, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-25
Empresa: TEREBINTHUS BORGIARUM SL
Administrador Unico
- Jove Pedros Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1096 , F 49, S 8, H L 21672, I/A 5 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-25
Empresa: NOUSOL ENERGIA FOTOVOLTAICA SL
Administrador Unico
- Jove Pedros Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 158, S 8, H L 20841, I/A 4 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-25
Información de JOVE PEDROS MONTSERRAT
Mostramos los datos de JOVE PEDROS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVE PEDROS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos