JOVE LOMANA JOAN IGNASI
Informe ejecutivo de JOVE LOMANA JOAN IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOVE LOMANA JOAN IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERACCES SOFTWARE SA | Administrador Solidario | 25/10/2011 | |
CAPRICCIO COOKING SL | Administrador Solidario | 27/08/2009 |
VINCULACIONES DE JOVE LOMANA JOAN IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVE LOMANA JOAN IGNASI
Empresa: IBERACCES SOFTWARE SA
Administrador Solidario
- Jove Lomana Javier Oscar
- Jove Lomana Joan Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 58, S 8, H L 2381, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-25
Empresa: IBERACCES SOFTWARE SA
Administrador Solidario
- Jove Lomana Javier Oscar
- Jove Lomana Joan Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 58, S 8, H L 2381, I/A 11 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-25
Empresa: IBERACCES SOFTWARE SA
Administrador Solidario
- Jove Lomana Javier Oscar
- Jove Lomana Joan Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 533 , F 58, S 8, H L 2381, I/A 10 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-210-25
Empresa: CAPRICCIO COOKING SL
Administrador Solidario
- Jove Lomana Javier Oscar
- Jove Lomana Joan Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 104, S 8, H T 38936, I/A 3 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-43
Empresa: CAPRICCIO COOKING SL
Apoderado Solidario
- Eliseo Molinari
- Jove Lomana Joan Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 104, S 8, H T 38936, I/A 3 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-43
Empresa: CAPRICCIO COOKING SL
Administrador Mancomunado
- Eliseo Molinari
- Jove Lomana Javier Oscar
- Jove Lomana Joan Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2431 , F 104, S 8, H T 38936, I/A 3 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-43
Información de JOVE LOMANA JOAN IGNASI
Mostramos los datos de JOVE LOMANA JOAN IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVE LOMANA JOAN IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos