JOVE GONZALEZ ANGEL
Informe ejecutivo de JOVE GONZALEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE JOVE GONZALEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABACO PATRIMONIAL SL | Apoderado | 02/10/2017 | |
ANJOCA SL | Consejero | 22/08/2016 | |
ABACO PATRIMONIAL SL | Consejero | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE JOVE GONZALEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOVE GONZALEZ ANGEL
Empresa: ABACO PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763 , F 131, S 8, H C 915, I/A 24 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-15
Empresa: ABACO PATRIMONIAL SL
Consejero
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2763 , F 129, S 8, H C 915, I/A 22 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-15
Empresa: ANJOCA SL
Consejero
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3047 , F 71, S 8, H C 3210, I/A 84 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-15
Empresa: CONSTRUCTORA HERCULINA SL
Consejero
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 146 , F 189, S 8, H IF 3186, I/A 38 (17/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-35
Empresa: PROMOCION DE SUELOS Y SUPERFICIES SL
Consejero
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2116 , F 208, S 8, H C 12961, I/A 23 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-15
Empresa: INMOBILIARIA REUNIDA CORUÑESA SL
Consejero
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 167, S 8, H C 3201, I/A 43 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-15
Empresa: ANJOCA SL
Consejero
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 53, S 8, H C 3210, I/A 75 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-15
Empresa: JOCAI XXI SL
Consejero
- BECEGA EXCHANGE SL
- CXG GRUPO INMOBILIARIO CORPORACION CAIXAGALICIA SL
- Jove Capellan Angel
- Jove Gonzalez Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 174, S 8, H C 33352, I/A 17 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-15
Empresa: JOCAI XXI SL
Secretario
- Jove Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3153 , F 173, S 8, H C 33352, I/A 13 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-15
Empresa: HOTEL VECINDARIO AEROPUERTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 221, S 8, H GC 20502, I/A 22 (08/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-35
VER MAS ACTOS
Información de JOVE GONZALEZ ANGEL
Mostramos los datos de JOVE GONZALEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOVE GONZALEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos