JOSEP ROCAS ROIG
Informe ejecutivo de JOSEP ROCAS ROIG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP ROCAS ROIG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SINERGIS INGENIERIA SL | Soc.Prof. | 30/04/2015 | |
SINERGIS INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 14/11/2012 |
VINCULACIONES DE JOSEP ROCAS ROIG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP ROCAS ROIG
Empresa: SINERGIS INGENIERIA SLP
Administrador Solidario
- Enrique Lluma Domenech
- Josep Rocas Roig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 203, S 8, H GI 6954, I/A 20 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-17
Empresa: SINERGIS INGENIERIA SL
Soc.Prof.
- Enrique Lluma Domenech
- Josep Rocas Roig
- Montserrat Terris Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 138, S 8, H GI 6954, I/A 16 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-17
Empresa: SINERGIS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Enrique Lluma Domenech
- Josep Rocas Roig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 138, S 8, H GI 6954, I/A 13 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-17
Empresa: SINERGIS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Enrique Lluma Domenech
- Josep Rocas Roig
- Montserrat Terris Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 138, S 8, H GI 6954, I/A 13 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-17
Empresa: SINERGIS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Enrique Lluma Domenech
- Josep Rocas Roig
- Montserrat Terris Pons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 138, S 8, H GI 6954, I/A 12 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-17
Información de JOSEP ROCAS ROIG
Mostramos los datos de JOSEP ROCAS ROIG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP ROCAS ROIG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos