JOSEP RIBERA FRONTERA
Informe ejecutivo de JOSEP RIBERA FRONTERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSEP RIBERA FRONTERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRES I PROMOCIONS RIBERA SL | Administrador Unico | 15/04/2011 |
VINCULACIONES DE JOSEP RIBERA FRONTERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP RIBERA FRONTERA
Empresa: CIMDOR SA
Administrador Unico
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 217, S 8, H GI 2817, I/A 20 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-17
Empresa: LLUQUET 93 SL
Liquidador
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 4, S 8, H GI 10931, I/A 9 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-17
Empresa: LLUQUET 93 SL
Administrador Unico
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 4, S 8, H GI 10931, I/A 9 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-17
Empresa: LLUQUET 93 SL
Administrador Unico
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 3, S 8, H GI 10931, I/A 8 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-17
Empresa: PROMOCIONS RIDA SA
Liquidador
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 158, S 8, H GI 3327, I/A 14 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-17
Empresa: PROMOCIONS RIDA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 182 , F 158, S 8, H GI 3327, I/A 14 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-17
Empresa: CIMDOR SA
Administrador Unico
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 217, S 8, H GI 2817, I/A 18 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-17
Empresa: IMMOBILIARIA FONTAJAU SA
Liquidador
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 75, S 8, H GI 1428, I/A 10 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-17
Empresa: IMMOBILIARIA FONTAJAU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 75, S 8, H GI 1428, I/A 10 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-17
Empresa: LLUQUET 93 SL
Administrador Solidario
- Josep Ribera Frontera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2038 , F 3, S 8, H GI 10931, I/A 7 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-17
VER MAS ACTOS
Información de JOSEP RIBERA FRONTERA
Mostramos los datos de JOSEP RIBERA FRONTERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP RIBERA FRONTERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos