JOSEP MOLINA ORENCH
Informe ejecutivo de JOSEP MOLINA ORENCH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP MOLINA ORENCH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALOMERA SL | Consejero | 24/12/2009 | 01/02/2022 |
PALOMERA SL | Secretario | 24/12/2009 | 20/09/2013 |
PALOMERA SL | Apoderado Solidario | 15/01/2010 | 20/06/2013 |
PALOMERA SL | Consejero Delegado Solidario | 24/12/2009 | 27/01/2010 |
VINCULACIONES DE JOSEP MOLINA ORENCH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP MOLINA ORENCH
Empresa: PALOMERA SL
Presidente
Secretario
- Josep Molina Orench
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 23, S 8, H GI 4732, I/A 16 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-17
Empresa: PALOMERA SL
Apoderado Solidario
- Antonio Mora Lopez
- Josep Molina Orench
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 23, S 8, H GI 4732, I/A 15 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-17
Empresa: PALOMERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Mora Lopez
- Josep Molina Orench
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 22, S 8, H GI 4732, I/A 11 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-17
Empresa: PALOMERA SL
Apoderado Solidario
- Antonio Mora Lopez
- Josep Molina Orench
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 21, S 8, H GI 4732, I/A 10 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-17
Empresa: PALOMERA SL
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Mora Lopez
- Josep Molina Orench
Consejero
Presidente
Secretario
- Josep Molina Orench
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 20, S 8, H GI 4732, I/A 8 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-17
Empresa: PALOMERA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Antonio Mora Lopez
- Estrella Bodalo Lopez
- Joan Molina Orench
- Josep Molina Orench
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 20, S 8, H GI 4732, I/A 8 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-17
Información de JOSEP MOLINA ORENCH
Mostramos los datos de JOSEP MOLINA ORENCH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP MOLINA ORENCH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos