JOSEP MICHEL JUNYENT
Informe ejecutivo de JOSEP MICHEL JUNYENT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP MICHEL JUNYENT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROCOOP SA | Administrador Solidario | 17/03/2020 | |
VINARDELL 1000 SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | |
COMPLEJO FIGUERAS SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | |
INMOBILIARIA MASQUE SL | Administrador Solidario | 13/01/2020 | |
MITTELAND SA | Administrador Solidario | 13/01/2020 | |
CAN BONASTRE SA | Administrador Solidario | 13/01/2020 | |
VIÑA MELIUS SL | Administrador Solidario | 10/01/2020 | |
FDS COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS SA | Administrador Solidario | 10/01/2020 | |
POMERIUM SL | Administrador Solidario | 10/01/2020 | |
AGROCOOP SA | Apoderado Solidario | 18/08/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JOSEP MICHEL JUNYENT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP MICHEL JUNYENT
Empresa: VIÑA ACROASIS SA
Administrador Mancomunado
- Josep Michel Junyent
- Piñol Raventos Josep Oriol
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45754 , F 53, S 8, H B 497977, I/A 25 (08/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
Empresa: VIÑA ACROASIS SA
Administrador Mancomunado
- Josep Michel Junyent
- Piñol Raventos Josep Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45754 , F 53, S 8, H B 497977, I/A 24 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-08
Empresa: AGROCOOP SA
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33867 , F 148, S 8, H B 85679, I/A 30 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-58-08
Empresa: CAN BONASTRE SA
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 46, S 8, H B 69882, I/A 17 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: MITTELAND SA
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46043 , F 91, S 8, H B 89961, I/A 32 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: POMERIUM SL
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28423 , F 7, S 8, H B 135567, I/A 7 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: INMOBILIARIA MASQUE SL
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30702 , F 134, S 8, H B 100840, I/A 17 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: COMPLEJO FIGUERAS SL
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92221 , F 108, S 8, H B 89742, I/A 9 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Empresa: VINARDELL 1000 SL
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26181 , F 8, S 8, H B 100780, I/A 7 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Administrador Solidario
- Josep Michel Junyent
- Junyent Figueras Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34631 , F 136, S 8, H B 107924, I/A 31 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
VER MAS ACTOS
Información de JOSEP MICHEL JUNYENT
Mostramos los datos de JOSEP MICHEL JUNYENT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP MICHEL JUNYENT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos