JOSEP LAGARES GAMERO
Informe ejecutivo de JOSEP LAGARES GAMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JOSEP LAGARES GAMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABEIN XXI SL | Administrador Unico | 10/08/2016 | |
TECNOX SA | Consejero Delegado Solidario | 19/01/2012 | |
TECNOX SA | Secretario | 19/01/2012 | |
TECNOX SA | Consejero | 19/01/2012 |
VINCULACIONES DE JOSEP LAGARES GAMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP LAGARES GAMERO
Empresa: METALQUIMIA SA
Administrador Unico
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 143, S 8, H GI 3197, I/A 44 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-17
Empresa: LABEIN XXI SL
Administrador Unico
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 59, S 8, H GI 60814, I/A 1 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-17
Empresa: METALQUIMIA SA
Administrador Unico
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 143, S 8, H GI 3197, I/A 43 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-17
Empresa: INDUSTRIAL FOOD EQUIPMENT SL
Apoderado
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 152, S 8, H GI 4642, I/A 14 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-17
Empresa: IDFOOD AUTOMATION SL
Liquidador Mancomunado
- Joan Maria Cassany Riera
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 171, S 8, H GI 48540, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-17
Empresa: IDFOOD AUTOMATION SL
Administrador Mancomunado
- Joan Maria Cassany Riera
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 171, S 8, H GI 48540, I/A 9 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-17
Empresa: IDFOOD AUTOMATION SL
Apoderado
- Antonio Fernandez Las
- Joan Maria Cassany Riera
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 170, S 8, H GI 48540, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-17
Empresa: TECNOX SA
Consejero Delegado Solidario
- Josep Lagares Gamero
- Narcis Lagares Corominas
Consejero
- Josep Lagares Gamero
- Narcis Lagares Corominas
- Narcis Lagares Gamero
Presidente
Secretario
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 194 , F 12, S 8, H GI 3527, I/A 17 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-17
Empresa: METALQUIMIA SA
Administrador Unico
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 176 , F 143, S 8, H GI 3197, I/A 39 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-17
Empresa: IDFOOD AUTOMATION SL
Apoderado
- Josep Lagares Gamero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 169, S 8, H GI 48540, I/A 2 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-17
VER MAS ACTOS
Información de JOSEP LAGARES GAMERO
Mostramos los datos de JOSEP LAGARES GAMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP LAGARES GAMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos