JOSEP FABREGAS CAMPS
Informe ejecutivo de JOSEP FABREGAS CAMPS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JOSEP FABREGAS CAMPS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPS MOTOR SA | Administrador Solidario | 21/02/2012 | 09/07/2020 |
COMERCIAL TOTAUTO SA | Liquidador | 16/12/2016 | 16/12/2016 |
COMERCIAL TOTAUTO SA | Administrador Unico | 29/07/2013 | 16/12/2016 |
P F D SL | Presidente | 26/02/2010 | |
CAMAR 709 SL | Administrador Unico | 30/01/2009 | |
CAMAR 709 SL | Liquidador | 30/01/2009 | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE JOSEP FABREGAS CAMPS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP FABREGAS CAMPS
Empresa: CAMPS MOTOR SA
Administrador Solidario
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 214, S 8, H GI 5361, I/A 38 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-17
Empresa: CAMPS MOTOR SA
Administrador Solidario
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 213, S 8, H GI 5361, I/A 34 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-17
Empresa: COMERCIAL TOTAUTO SA
Liquidador
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 47, S 8, H GI 10858, I/A 31 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-17
Empresa: COMERCIAL TOTAUTO SA
Administrador Unico
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 47, S 8, H GI 10858, I/A 31 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-17
Empresa: COMERCIAL TOTAUTO SA
Administrador Unico
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 47, S 8, H GI 10858, I/A 30 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-17
Empresa: CAMPS MOTOR SA
Administrador Solidario
- Josep Fabregas Camps
- Maria Catalina Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 287 , F 116, S 8, H GI 5361, I/A 27 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-17
Empresa: P F D SL
Presidente
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1233 , F 97, S 8, H GI 1517, I/A 8 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-17
Empresa: CAMAR 709 SL
Liquidador
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 181, S 8, H GI 15232, I/A 7 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17
Empresa: CAMAR 709 SL
Administrador Unico
- Josep Fabregas Camps
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 181, S 8, H GI 15232, I/A 7 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-17
Información de JOSEP FABREGAS CAMPS
Mostramos los datos de JOSEP FABREGAS CAMPS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP FABREGAS CAMPS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos