JOSEP BATALLE CARBONES
Informe ejecutivo de JOSEP BATALLE CARBONES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP BATALLE CARBONES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPORC SA | Consejero | 03/11/2023 | |
CARNICA BATALLE SA | Consejero | 27/12/2022 | |
CARNICA BATALLE SA | Consejero Delegado Solidario | 27/12/2022 | |
SELECCION BATALLE SA | Consejero Delegado Solidario | 16/12/2022 | |
SELECCION BATALLE SA | Consejero | 16/12/2022 | |
PROMOCIONS JOBA SL | Secretario | 10/01/2017 | |
PROMOCIONS JOBA SL | Consejero Delegado Solidario | 10/01/2017 | |
RESERVA BATALLE SL | Consejero Delegado Solidario | 10/01/2017 | |
RESERVA BATALLE SL | Consejero Delegado | 10/01/2017 | |
RESERVA BATALLE SL | Consejero | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE JOSEP BATALLE CARBONES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP BATALLE CARBONES
Empresa: ESPORC SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2648 , F 203, S 8, H GI 3175, I/A 38 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-17
Empresa: CARNICA BATALLE SA
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador Batalle Carbones
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 24, S 8, H GI 2152, I/A 37 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-17
Empresa: CARNICA BATALLE SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3310 , F 24, S 8, H GI 2152, I/A 37 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-17
Empresa: SELECCION BATALLE SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador Batalle Carbones
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 216, S 8, H GI 17055, I/A 25 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-17
Empresa: SELECCION BATALLE SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3159 , F 216, S 8, H GI 17055, I/A 25 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-17
Empresa: SELECCION BATALLE SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador Batalle Carbones
Consejero
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador Batalle Carbones
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 109, S 8, H GI 17055, I/A 20 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-17
Empresa: SELECCION BATALLE SA
Apoderado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador D'horta Batalle Carbones
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 109, S 8, H GI 17055, I/A 20 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-17
Empresa: RESERVA BATALLE SL
Consejero Delegado
- Josep Batalle Carbones
Consejero Delegado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador Batalle Carbones
Consejero
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador Batalle Carbones
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 18, S 8, H GI 3663, I/A 26 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-17
Empresa: RESERVA BATALLE SL
Apoderado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
- Maria Teresa Batalle Carbones
- Salvador D'horta Batalle Carbones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1858 , F 18, S 8, H GI 3663, I/A 26 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-17
Empresa: PROMOCIONS JOBA SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
- Gloria Batalle Carbones
- Josep Batalle Carbones
Consejero
Presidente
Secretario
- Josep Batalle Carbones
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2344 , F 43, S 8, H GI 3169, I/A 16 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-17
VER MAS ACTOS
Información de JOSEP BATALLE CARBONES
Mostramos los datos de JOSEP BATALLE CARBONES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP BATALLE CARBONES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos