JOSEP BARCELO PORTELLA
Informe ejecutivo de JOSEP BARCELO PORTELLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP BARCELO PORTELLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTORIA ALT EMPORDA MEDITERRANIA SL | Administrador Unico | 20/01/2017 | 14/08/2018 |
GESTORIA ALT EMPORDA MEDITERRANIA SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2011 | 20/01/2017 |
VINCULACIONES DE JOSEP BARCELO PORTELLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP BARCELO PORTELLA
Empresa: GESTORIA ALT EMPORDA MEDITERRANIA SL
Administrador Unico
- Josep Barcelo Portella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 186, S 8, H GI 51721, I/A 4 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-17
Empresa: GESTORIA ALT EMPORDA MEDITERRANIA SL
Administrador Unico
- Josep Barcelo Portella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 186, S 8, H GI 51721, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
Empresa: GESTORIA ALT EMPORDA MEDITERRANIA SL
Administrador Mancomunado
- Josep Barcelo Portella
- Maria Angela Pages Puignau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 186, S 8, H GI 51721, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-17
Empresa: GESTORIA ALT EMPORDA MEDITERRANIA SL
Administrador Mancomunado
- Josep Barcelo Portella
- Maria Angela Pages Puignau
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833 , F 184, S 8, H GI 51721, I/A 1 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-17
Información de JOSEP BARCELO PORTELLA
Mostramos los datos de JOSEP BARCELO PORTELLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP BARCELO PORTELLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos