JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA
Informe ejecutivo de JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TROCADERO COMUNICACION SL | Vicepresidente | 20/06/2019 | |
TROCADERO COMUNICACION SL | Consejero | 20/06/2019 | |
ERIC DREAMS SL | Vicepresidente | 21/05/2019 | |
ERIC DREAMS SL | Consejero | 21/05/2019 | |
LYPSSO NETWORK SL | Apoderado | 29/05/2013 |
VINCULACIONES DE JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA
Empresa: TROCADERO COMUNICACION SL
Consejero
- Josefina Escamez Garcia
Vicepresidente
- Josefina Escamez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3290 , F 179, S 8, H MU 76293, I/A 6 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-30
Empresa: ERIC DREAMS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Josefina Escamez Garcia
- Juan-alfonso Merlos Garcia
- Oliver Linares Caviedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Josefina Escamez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 114, S 8, H MU 98682, I/A 1 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-30
Empresa: LYPSSO NETWORK SL
Apoderado
- Josefina Escamez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2860 , F 188, S 8, H MU 77644, I/A 4 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-30
Empresa: SALZILLO CONSULTORIA INTEGRAL SL
Administrador Solidario
- Ana Elvira Escamez Garcia
- Josefina Escamez Garcia
- Oliver Linares Caviedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1985 , F 20, S 8, H MU 46719, I/A 2 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-30
Información de JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA
Mostramos los datos de JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEFINA ESCAMEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos