JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ
Informe ejecutivo de JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROALTE DE CARTAGENA SL | Administrador Solidario | 08/05/2015 | |
PROALTE DE CARTAGENA SL | Apoderado Solidario | 24/01/2011 |
VINCULACIONES DE JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ
Empresa: GARCIA Y MESEGUER SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Josefa Sanchez Martinez
Consejero
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Jose Meseguer Garre
- Josefa Sanchez Martinez
- Pedro Garcia Perez
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3526 , F 134, S 8, H MU 28, I/A 21 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-30
Empresa: JOCASA SANCHEZ MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Josefa Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 17, S 8, H MU 70850, I/A 8 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-30
Administrador Unico
- Josefa Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1201 , F 8, S 8, H MU 21084, I/A 7 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-30
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
- Josefa Sanchez Martinez
- Josefa Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 220, S 8, H S 1960, I/A 3307 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-142-39
Empresa: RAL RIOJA SL
Administrador Solidario
- Jose Ramon Estefania Garcia
- Josefa Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2988 , F 205, S 8, H MU 83024, I/A 6 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-30
Empresa: URBANIZADORA MARMALLEJO SA
Administrador Unico
- Josefa Sanchez Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178 , F 85, S 8, H MU 3635, I/A 9 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-30
Empresa: PROALTE DE CARTAGENA SL
Administrador Solidario
- Josefa Sanchez Martinez
- Pedro Garcia Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 126, S 8, H MU 25204, I/A 7 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-30
Empresa: GARCIA Y MESEGUER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Josefa Sanchez Martinez
Consejero
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Jose Meseguer Garre
- Josefa Sanchez Martinez
- Pedro Garcia Perez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 87, S 8, H MU 28, I/A 17 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-30
Empresa: GARCIA Y MESEGUER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Josefa Sanchez Martinez
Consejero
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Jose Meseguer Garre
- Josefa Sanchez Martinez
- Pedro Garcia Perez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 87, S 8, H MU 28, I/A 17 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-30
Empresa: GARCIA Y MESEGUER SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Josefa Sanchez Martinez
Consejero
- Ana Maria Barrionuevo Mari
- Jose Meseguer Garre
- Josefa Sanchez Martinez
- Pedro Garcia Perez
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 86, S 8, H MU 28, I/A 16 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ
Mostramos los datos de JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEFA SANCHEZ MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos