JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ
Informe ejecutivo de JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 06/08/2014 | 05/11/2020 |
BACONS BRIDGE SL | Administrador Unico | 27/01/2015 | 28/03/2018 |
BACONS BRIDGE SL | Administrador Solidario | 27/01/2015 |
VINCULACIONES DE JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Josefa Peñaranda Lopez
- Maria Isabel Puche Forte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 14 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-30
Empresa: BACONS BRIDGE SL
Administrador Unico
- Josefa Peñaranda Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 177, S 8, H MU 9757, I/A 5 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-30
Empresa: BACONS BRIDGE SL
Administrador Unico
- Josefa Peñaranda Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 177, S 8, H MU 9757, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-30
Empresa: BACONS BRIDGE SL
Administrador Solidario
- Josefa Peñaranda Lopez
- Victoria Peñaranda Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1391 , F 177, S 8, H MU 9757, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-30
Empresa: INITECO PROYECTOS INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Josefa Peñaranda Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 137, S 8, H MU 15112, I/A 13 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-30
Información de JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ
Mostramos los datos de JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEFA PEÑARANDA LOPEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos