JOSEFA CASTILLEJO GARCIA
Informe ejecutivo de JOSEFA CASTILLEJO GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JOSEFA CASTILLEJO GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES MEYCAST SL | Socio Unico | 04/12/2019 | |
TRANSPORTES MEYCAST SL | Administrador Unico | 04/12/2019 | |
LOGISTICA VIRGEN DE LA LUZ SL | Socio Unico | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE JOSEFA CASTILLEJO GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEFA CASTILLEJO GARCIA
Empresa: TRANSPORTES MEYCAST SL
Administrador Unico
- Josefa Castillejo Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 120, S 8, H MU101008, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-30
Empresa: TRANSPORTES MEYCAST SL
Socio Único
- Josefa Castillejo Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 120, S 8, H MU101008, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-30
Empresa: LOGISTICA VIRGEN DE LA LUZ SL
Administrador Unico
- Josefa Castillejo Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 98, S 8, H MU 74836, I/A 2 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-30
Empresa: LOGISTICA VIRGEN DE LA LUZ SL
Administrador Unico
- Josefa Castillejo Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 98, S 8, H MU 74836, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-30
Empresa: LOGISTICA VIRGEN DE LA LUZ SL
Socio Único
- Josefa Castillejo Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2791 , F 98, S 8, H MU 74836, I/A 1 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-30
Información de JOSEFA CASTILLEJO GARCIA
Mostramos los datos de JOSEFA CASTILLEJO GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEFA CASTILLEJO GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos