JOSEFA ALCARAZ MARIN
Informe ejecutivo de JOSEFA ALCARAZ MARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 42
Empresas inactivas: 23
CARGOS DE JOSEFA ALCARAZ MARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANAL RIEGOS Y CONDUCCIONES SL | Administrador Solidario | 04/05/2022 | |
MEDITERRANEO HISPA GROUP SA | Administrador Unico | 19/11/2020 | |
RESORT TRES MOLINOS SL | Administrador Unico | 03/06/2016 | |
URANIO INVESTMENTS SL | Apoderado | 03/07/2009 |
VINCULACIONES DE JOSEFA ALCARAZ MARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEFA ALCARAZ MARIN
Empresa: CANAL RIEGOS Y CONDUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 170, S 8, H MU 30871, I/A 12 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-30
Empresa: MEDITERRANEO HISPA GROUP SA
Administrador Unico
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 100, S 8, H MU 21853, I/A 25 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-30
Empresa: MEDITERRANEO HISPA GROUP SA
Administrador Unico
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2569 , F 100, S 8, H MU 21853, I/A 25 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-30
Empresa: RESORT TRES MOLINOS SL
Administrador Unico
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 88, S 8, H MU 45331, I/A 10 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-30
Empresa: RESORT TRES MOLINOS SL
Administrador Solidario
- Josefa Alcaraz Marin
- Maria Pilar Conesa Alcaraz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2096 , F 88, S 8, H MU 45331, I/A 10 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-30
Empresa: TRANSPORTES LAS PUPILAS SL
Liquidador
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 85, S 8, H MU 29942, I/A 2 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-30
Empresa: TRANSPORTES LAS PUPILAS SL
Administrador Unico
- Josefa Alcaraz Marin
Liquidador
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 85, S 8, H MU 29942, I/A 2 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-30
Empresa: TRANSPORTES EL SIBIRINO SL
Liquidador
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1594 , F 156, S 8, H MU 33707, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-30
Empresa: TRANSPORTES EL SIBIRINO SL
Administrador Mancomunado
- Jose Conesa Jimenez
- Josefa Alcaraz Marin
Liquidador
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1594 , F 156, S 8, H MU 33707, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-30
Empresa: TRANSPORTES LA ESPADA SORIANO SL
Liquidador
- Josefa Alcaraz Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1612 , F 140, S 8, H MU 34470, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSEFA ALCARAZ MARIN
Mostramos los datos de JOSEFA ALCARAZ MARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEFA ALCARAZ MARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos