JOSE TORRAS ROCA
Informe ejecutivo de JOSE TORRAS ROCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSE TORRAS ROCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOIFILLS SL | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 |
VINCULACIONES DE JOSE TORRAS ROCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE TORRAS ROCA
Empresa: ELECTROMECANICA MIQUEL SL
Administrador Solidario
- Jose Torras Roca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3408 , F 116, S 8, H GI 5111, I/A 14 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-17
Empresa: ELECTROMECANICA MIQUEL SL
Administrador Solidario
- Jose Torras Roca
- Judit Torras Rossello
- Miguel Torras Rossello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 196, S 8, H GI 5111, I/A 13 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-17
Empresa: ELECTROMECANICA MIQUEL SL
Administrador Mancomunado
- Francesc Torras Roca
- Jose Torras Roca
- Judit Torras Rossello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 196, S 8, H GI 5111, I/A 13 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-57-17
Empresa: ELECTROMECANICA MIQUEL SL
Administrador Mancomunado
- Francesc Torras Roca
- Jose Torras Roca
- Judit Torras Rossello
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 196, S 8, H GI 5111, I/A 12 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-17
Empresa: ELECTROMECANICA MIQUEL SL
Administrador Mancomunado
- Francesc Torras Roca
- Jose Torras Roca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 196, S 8, H GI 5111, I/A 11 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-17
Empresa: ELECTROMECANICA MIQUEL SL
Administrador Mancomunado
- Francesc Torras Roca
- Jose Torras Roca
- Miguel Torras Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257 , F 196, S 8, H GI 5111, I/A 11 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-17
Empresa: TOIFILLS SL
Administrador Mancomunado
- Francesc Torras Roca
- Jose Torras Roca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 41, S 8, H GI 17325, I/A 6 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-17
Empresa: TOIFILLS SL
Administrador Mancomunado
- Francesc Torras Roca
- Jose Torras Roca
- Miguel Torras Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 41, S 8, H GI 17325, I/A 6 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-17
Información de JOSE TORRAS ROCA
Mostramos los datos de JOSE TORRAS ROCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE TORRAS ROCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos