JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREVEMUR PREVENCION Y SALUD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/07/2020 | |
PREVEMUR PREVENCION Y SALUD SL | Apoderado Solidario | 31/12/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ
Empresa: PREVEMUR PREVENCION Y SALUD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
- Josefa Ubeda Marin
- Maria Elena Garcia Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 76, S 8, H MU 22734, I/A 33 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-30
Empresa: PREVEMUR PREVENCION Y SALUD SL
Apoderado Mancomunado
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
- Josefa Ubeda Marin
- Maria Elena Garcia Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 76, S 8, H MU 22734, I/A 33 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-146-30
Consejero Delegado
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Consejero
- Antonio Bedia Martinez
- Francisco Garcia Sanchez
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Presidente
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 20, S 8, H MU 63844, I/A 4 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-30
Apoderado Mancomunado
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
- Josefa Ubeda Marin
- Maria Elena Garcia Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 76, S 8, H MU 22734, I/A 31 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-30
Empresa: ARGOS CONSULTORIA INFORMATICA SL
Liquidador
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 117, S 8, H MU 63398, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-30
Empresa: ARGOS CONSULTORIA INFORMATICA SL
Consejero Delegado
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Consejero
- Eduardo Cristo Ortega Peñas
- Francisco Soriano Lizaran
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Liquidador
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2554 , F 117, S 8, H MU 63398, I/A 2 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-30
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Bedia Martinez
- Jose Diego Fernandez Moya
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
- Manuela Marin Gomez
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 213, S 8, H MU 22734, I/A 23 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-30
Apoderado
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 213, S 8, H MU 22734, I/A 22 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-30
Apoderado Solidario
- Gonzalo Escribano Tortola
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
- Maria Elena Garcia Muñoz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 212, S 8, H MU 22734, I/A 21 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-30
Consejero Delegado
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Consejero
- Antonio Bedia Martinez
- Francisco Garcia Sanchez
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Presidente
- Jose Sebastian Diaz Sanchez
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 20, S 8, H MU 63844, I/A 3 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-30
VER MAS ACTOS
Información de JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ
Mostramos los datos de JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE SEBASTIAN DIAZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos