JOSE SALVADOR GARCIA SOLER
Informe ejecutivo de JOSE SALVADOR GARCIA SOLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE SALVADOR GARCIA SOLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES GARCIA FERRER SL | Administrador Solidario | 26/02/2021 | 23/06/2021 |
EXPORTACIONES BLANCA SL | Administrador Unico | 17/06/2021 | |
INVERSIONES GARCIA FERRER SL | Administrador Unico | 02/02/2021 | 26/02/2021 |
VINCULACIONES DE JOSE SALVADOR GARCIA SOLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE SALVADOR GARCIA SOLER
Empresa: INVERSIONES GARCIA FERRER SL
Administrador Solidario
- Dorotea Ferrer Bataller
- Jose Salvador Garcia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 208, S 8, H MU103616, I/A 3 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-30
Empresa: EXPORTACIONES BLANCA SL
Administrador Unico
- Jose Salvador Garcia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1256 , F 27, S 8, H MU 22234, I/A 5 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-30
Empresa: INVERSIONES GARCIA FERRER SL
Administrador Solidario
- Dorotea Ferrer Ballester
- Jose Salvador Garcia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 208, S 8, H MU103616, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-30
Empresa: INVERSIONES GARCIA FERRER SL
Administrador Unico
- Jose Salvador Garcia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 208, S 8, H MU103616, I/A 2 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-30
Empresa: INVERSIONES GARCIA FERRER SL
Administrador Unico
- Jose Salvador Garcia Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3489 , F 203, S 8, H MU103616, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-30
Información de JOSE SALVADOR GARCIA SOLER
Mostramos los datos de JOSE SALVADOR GARCIA SOLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE SALVADOR GARCIA SOLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos