JOSE SALVADOR CASADO
Informe ejecutivo de JOSE SALVADOR CASADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JOSE SALVADOR CASADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODIN SOLUTIONS SL | Secretario | 15/04/2024 | |
ODIN SOLUTIONS SL | Consejero | 15/04/2024 | |
JSC71 GESTION SL | Socio Unico | 23/12/2020 | |
TRANS EBRO SL | Apoderado | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE JOSE SALVADOR CASADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSE SALVADOR CASADO
Empresa: ODIN SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alejandro Guardiola Sastre
- Jose Lopez Lopez
- Jose Salvador Casado
- Jose Trigueros Pacheco
- Rafael Marin Perez
Presidente
Secretario
- Jose Salvador Casado
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 105, S 8, H MU 86357, I/A 13 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-78-30
Empresa: JSC71 GESTION SL
Administrador Unico
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 208, S 8, H MU 88295, I/A 8 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-30
Empresa: JSC71 GESTION SL
Socio Único
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 208, S 8, H MU 88295, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-30
Empresa: WORLD GAME SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Dominguez Caputto
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 112, S 8, H MU 68770, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-30
Empresa: WORLD GARLIC SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Dominguez Caputto
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 111, S 8, H MU 68770, I/A 4 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-30
Empresa: WORLD GARLIC SL
Administrador Unico
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 111, S 8, H MU 68770, I/A 4 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-30
Empresa: FRADOCAWEB SL
Administrador Unico
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3112 , F 7, S 8, H MU 88295, I/A 3 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-121-30
Empresa: TRANS EBRO SL
Apoderado
- Jose Salvador Casado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 174, S 8, H MU 59087, I/A 6 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-30
Empresa: TRANS EBRO SL
Administrador Solidario
- Jose Salvador Casado
- Lenya Perez Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2402 , F 174, S 8, H MU 59087, I/A 4 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-30
Empresa: INVERSIONES QUISQUEYA SL
Administrador Mancomunado
- Antonio Luis Gil Sanchez
- Jose Salvador Casado
- JOSULARA SL
- LADERA DOS MARES DEL MEDITERRANEO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2497 , F 136, S 8, H MU 64726, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-30
Información de JOSE SALVADOR CASADO
Mostramos los datos de JOSE SALVADOR CASADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSE SALVADOR CASADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos